THE NATIONAL ASSOCIATION OF SWIMMING CLUBS FOR THE HANDICAPPED (N A S C H )

Rhif yr elusen: 247772
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The main function of NASCH is to act as a co-ordinating body for its affiliated member clubs. We recognise the immense value of swimming for disabled people. NASCH organises swimming galas throughout the country and runs an annual swimming camp for members of the clubs at which the AGM is held. The Association provides subsidised Public Liability insurance for clubs.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £32,537
Cyfanswm gwariant: £26,344

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Anabledd
  • Chwaraeon/adloniant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 09 Tachwedd 1966: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • N A S C H (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
MR BOB HUNT Cadeirydd 22 May 2016
THE ST JOHN LODGE OF FIDELITY LAURENCE HUDSON BENEVOLENT FUND
Derbyniwyd: Ar amser
Noel FRAREY Ymddiriedolwr 22 May 2022
DOLPHIN SWIMMING CLUB FOR HANDICAPPED PERSONS
Derbyniwyd: Ar amser
MS LORRAINE BOOTH Ymddiriedolwr
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF WAVERTON
Derbyniwyd: Ar amser
TERRAPINS SWIMMING CLUB FOR THE DISABLED
Derbyniwyd: Ar amser
David Crafter Ymddiriedolwr
THOMAS PHILIPOT'S ALMSHOUSE CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
THE GREENWICH TALKING NEWSPAPER ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
TRACEY KITCHING Ymddiriedolwr
DOLPHIN SWIMMING CLUB FOR HANDICAPPED PERSONS
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £46.41k £15.15k £22.01k £16.39k £32.54k
Cyfanswm gwariant £40.13k £28.99k £20.72k £22.39k £26.34k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 11 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 11 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 25 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 26 Awst 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 12 Gorffennaf 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 30 Mawrth 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 30 Mawrth 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
63 Court Farm Road
Mottingham
London
SE9 4JN
Ffôn:
01329833689