PERRY TRUST GIFT FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Founded in 1966, the income from the fund is used to make grants to persons of good character in need of financial assistance to maintain a reasonable standard of living. This is intended for people who have very little private means . Grants are made once a year in either May or November, and applicants may apply again in another year if they so wish. Applicants must have lived
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Dinas Nottingham
- Swydd Nottingham
Llywodraethu
- 30 Mehefin 1966: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR NIGEL CULLEN SOLICITOR | Cadeirydd | 17 October 2011 |
|
|||||
Joanne Ellis | Ymddiriedolwr | 21 November 2022 |
|
|||||
Lindsay Hanson | Ymddiriedolwr | 13 May 2019 |
|
|
||||
Jill Davies | Ymddiriedolwr | 23 December 2013 |
|
|
||||
JEAN RAMSDEN | Ymddiriedolwr | 11 November 1993 |
|
|||||
REV J STAPLETON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.27k | £11.59k | £11.52k | £12.53k | £12.09k | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.96k | £13.43k | £13.50k | £16.33k | £15.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 20 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 22 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 25 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 01 Chwefror 2022 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 21 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
WILL PROVED ON 05/08/1964 AS AMENDED BY SCHEME DATED 24/09/1975 AS AMENDED BY SCHEME DATED 02/09/1991 AS AFFECTED BY RESOLUTION MADE UNDER S74 OF THE CHARITIES ACT 1993 18/11/2010
Gwrthrychau elusennol
INCOME TO PERSONS OF GOOD CHARACTER IN NEED OF FINANCIAL ASSISTANCE TO MAINTAIN A REASONABLE STANDARD OF LIVING IN THE FOLLOWING ORDER OF PREFERENCE. (A) TO ASSIST PERSONS WHO HAD BEEN ASSOCIATED WITH THE DECEASED OR HER FATHER BY WAY OF FRIENDSHIP OR AS EMPLOYEES. (B) TO ASSIST PERSONS WHO FOR NOT LESS THAN FIVE YEARS HAVE FORMELY BEEN ENGAGED IN ANY PROFESSION OR BUSINESS IN THE CITY OF NOTTINGHAM AND PERSONS OF HITHERTO INDEPENDENT MEANS NOT ENGAGED IN ANY PROFESSION OR BUSINESS WHO THROUGH NO FAULT OF THEIR OWN ARE NO LONGER ABLE TO MAINTAIN A REASONABLE STANDARD OF LIVING WHO HAVE AT ANY TIME FOR NOT LESS THAN FIVE YEARS IMMEDIATELY PRECEDING THEIR APPLICATION FOR A GRANT LIVED IN THE CITY OF NOTTINGHAM . (C) TO ASSIST OTHER PERSONS WHO FOR NOT LESS THAN FIVE YEARS HAVE LIVED IN THE CITY OF NOTTINGHAM. (D) TO ASSIST PERSONS WHO FOR NOT LESS THAN 5 YEARS HAVE LIVED IN THE COUNTY OF NOTTINGHAM. (E) TO OTHER DESERVING PERSONS. (FOR FURTHER DETAILS SEE CLAUSE 2 OF THE SCHEME OF 2 SEPTEMBER 1991.
Maes buddion
CITY AND COUNTY OF NOTTINGHAM AND NATIONAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Anna Chandler
PO Box 11228
NOTTINGHAM
NG14 6YY
- Ffôn:
- 07354875035
- E-bost:
- anna@chandler-cc.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window