Hanes ariannol INTERNATIONAL FELLOWSHIP OF EVANGELICAL STUDENTS
Rhif yr elusen: 247919
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.78m | £6.65m | £4.40m | £4.60m | £7.64m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.36m | £7.09m | £4.18m | £5.02m | £6.64m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £39.52k | £5.13k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £5.50m | £5.73m | £4.14m | £4.52m | £7.39m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £53.81k | £44.61k | £0 | £25.81k | £33.03k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £213.17k | £806.54k | £92.52k | £47.07k | £208.95k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £16.61k | £17.47k | £5.17k | £291 | £3.69k | |
|
Incwm - Arall | £4.42k | £59.08k | £160.95k | £7.91k | £5.35k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £68.82k | £215.67k | £38.78k | £113.31k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.05m | £6.76m | £3.89m | £4.67m | £6.26m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £304.77k | £331.09k | £293.65k | £347.86k | £382.27k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £19.60k | £30.59k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £1.56m | £1.70m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.