INTERNATIONAL FELLOWSHIP OF EVANGELICAL STUDENTS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
IFES is a movement of students sharing and living out the good news of Jesus Christ. Locally. Nationally. Globally. IFES works in more than 170 countries to establish and support student-led indigenous Christian movements. Our vision is to see students built into communities of disciples, transformed by the gospel and impacting the university, the church and society for the glory of Christ
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£8,353,709
Roddion a chymynroddion | £7.39m | |
Weithgareddau elusennol | £593.60k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £54.28k | |
Buddsoddiadau | £124.75k | |
Arall | £192.83k |
Cyfanswm gwariant:
£7,134,829
Codi arian | £487.51k | |
Weithgareddau elusennol | £6.65m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £487.51k | |
Gwariant elusennol | £6.65m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £1.22m |
Pobl

95 Gweithwyr
15 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Albania
- Algeria
- Angola
- Antigwa A Barbuda
- Ariannin
- Armenia
- Aserbaijan
- Awstralia
- Awstria
- Bangladesh
- Barbados
- Belarws
- Belize
- Benin
- Bolifia
- Bosnia And Herzegovina
- Botswana
- Brasil
- Burkina Faso
- Bwlgaria
- Bwrwndi
- Byrma
- Camerwn
- Canada
- Cenia
- Chile
- Colombia
- Congo
- Congo (Gweriniaeth Ddemocrataidd)
- Costa Rica
- Croatia
- Cyprus
- De Affrica
- De Corea
- Denmarc
- Ecwador
- El Salvador
- Estonia
- Ethiopia
- Feneswela
- Ffiji
- Ffrainc
- Gabon
- Gaiana
- Georgia
- Ghana
- Gogledd Iwerddon
- Groeg
- Guadeloupe
- Guatemala
- Guinea Gyhydeddol
- Guiné-bissau
- Guinée
- Gweriniaeth De Swdan
- Gwlad Belg
- Gwlad Pwyl
- Gwlad Swazi
- Gwlad Thai
- Gwlad Yr Iâ
- Haiti
- Hondwras
- Hong Kong
- Hwngari
- India
- Indonesia
- Iorddonen
- Ireland
- Israel
- Jamaica
- Japan
- Kazakstan
- Kyrgyzstan
- Latfia
- Libanus
- Liberia
- Lithwania
- Lwcsembwrg
- Macedonia
- Madagasgar
- Malawi
- Malaysia
- Mali
- Malta
- Martinique
- Mauritius
- Mecsico
- Montenegro
- Moroco
- Mosambic
- Namibia
- Nepal
- Nicaragwa
- Niger
- Nigeria
- Norwy
- Pakistan
- Panama
- Papua Guinea Newydd
- Paraguai
- Periw
- Philipinas
- Portiwgal
- Puerto Rico
- Rwanda
- Rwmania
- Rwsia
- Sbaen
- Seland Newydd
- Senegal
- Serbia
- Seychelles
- Sierra Leone
- Singapore
- Slofacia
- Slofenia
- Sri Lanka
- St Lucia
- Surinam
- Sweden
- Syria
- Taiwan
- Tajikistan
- Tanzania
- Tchad
- Tiriogaethau Palesteina
- Togo
- Tomor-leste
- Trinidad A Tobago
- Tunisia
- Twrci
- Uganda
- Ukrain
- Unol Daleithiau
- Vanuatu
- Wrwgwâi
- Y Bahamas
- Y Ffindir
- Y Gambia
- Ynysoedd Cayman
- Ynysoedd Faroe
- Ynysoedd Solomon
- Yr Aifft
- Yr Alban
- Yr Almaen
- Yr Eidal
- Yr Emiraethau Arabaidd Unedig
- Yr Iseldiroedd
- Y Swdan
- Y Swistir
- Y Traeth Ifori
- Y Weriniaeth Ddominicaidd
- Y Weriniaeth Tsiec
- Zambia
- Zimbabwe
Llywodraethu
- 13 Mehefin 1966: Cofrestrwyd
- I F E S TRUST (Enw blaenorol)
- I F E S TRUST LIMITED (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mae Patterson | Ymddiriedolwr | 11 August 2023 |
|
|
||||
Lazaro Busagala | Ymddiriedolwr | 11 August 2023 |
|
|
||||
Azar Ajaj | Ymddiriedolwr | 11 August 2023 |
|
|
||||
Ravena Pereira | Ymddiriedolwr | 11 August 2023 |
|
|
||||
Paul Windsor | Ymddiriedolwr | 11 August 2023 |
|
|
||||
Knarik Saribekyan | Ymddiriedolwr | 11 August 2023 |
|
|
||||
Eden Hale | Ymddiriedolwr | 11 August 2023 |
|
|
||||
MICHEL KENMOGNE | Ymddiriedolwr | 11 August 2023 |
|
|
||||
Iram Anjum | Ymddiriedolwr | 11 August 2023 |
|
|
||||
Patricia Patricio Morillo | Ymddiriedolwr | 11 August 2023 |
|
|
||||
Peter Jacobs | Ymddiriedolwr | 11 August 2023 |
|
|
||||
Gregory Smith | Ymddiriedolwr | 29 May 2020 |
|
|
||||
Christian Rasmussen | Ymddiriedolwr | 29 May 2020 |
|
|
||||
Fatouma Gouda Sare Keita | Ymddiriedolwr | 12 July 2019 |
|
|
||||
Janet Epp Buckingham | Ymddiriedolwr | 12 July 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.65m | £4.40m | £4.60m | £7.64m | £8.35m | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.09m | £4.18m | £5.02m | £6.64m | £7.13m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £39.52k | £5.13k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £5.73m | £4.14m | £4.52m | £7.39m | £7.39m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £44.61k | £0 | £25.81k | £33.03k | £54.28k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £806.54k | £92.52k | £47.07k | £208.95k | £593.60k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £17.47k | £5.17k | £291 | £3.69k | £124.75k | |
|
Incwm - Arall | £59.08k | £160.95k | £7.91k | £5.35k | £192.83k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £68.82k | £215.67k | £38.78k | £113.31k | £248.70k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.76m | £3.89m | £4.67m | £6.26m | £6.65m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £331.09k | £293.65k | £347.86k | £382.27k | £487.51k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £19.60k | £30.59k | £48.59k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £1.56m | £1.70m | £1.62m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £2.40m | £2.16m | £2.11m | £2.26m | £1.74m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £35.22k | £357.56k | £33.20k | |
|
Cyfanswm asedau | £3.09m | £2.85m | £2.57m | £3.75m | £5.70m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £706.94k | £277.96k | £245.89k | £377.40k | £563.38k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 28 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 28 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 25 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 25 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 20 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 20 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 23 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 23 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 21 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 21 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 05/04/1966 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 29/10/2000 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 23/01/2007 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 13/06/2009 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 27/01/2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 07 JUL 2016
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT FOR WHICH THE COMPANY IS ESTABLISHED IS TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH BY: PROMOTING, SUPPORTING AND MAINTAINING AN INTERNATIONAL FELLOWSHIP OF NATIONAL CHRISTIAN STUDENT MINISTRIES (HEREINAFTER REFERRED TO AS NATIONAL MOVEMENTS); SEEKING TO AWAKEN AND DEEPEN PERSONAL FAITH IN THE LORD JESUS CHRIST AND TO FURTHER EVANGELISTIC WORK AMONG STUDENTS THROUGHOUT THE WORLD; AND PROVIDING FOR FELLOWSHIP ON A WORLDWIDE AND REGIONAL BASIS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
I F E S
BLUE BOAR HOUSE
5 BLUE BOAR STREET
OXFORD
OX1 4EE
- Ffôn:
- 01865263777
- E-bost:
- info@ifesworld.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window