COMMUNITY OF CHRIST (BIRMINGHAM)

Rhif yr elusen: 247925
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Sunday Service 11.00 Tae Kwon Do Sunday 16.30 Coffee Morning last Saturday of Month

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2018

Cyfanswm incwm: £8,571
Cyfanswm gwariant: £9,679

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Birmingham

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 09 Mai 1966: Cofrestrwyd
  • 06 Medi 1994: Tynnwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • COMMUNITY OF CHRIST (Enw gwaith)
  • THE REORGANIZED CHURCH OF JESUS CHRIST OF LATTER DAY SAINTS, BIRMINGHAM BRANCH (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
Cyfanswm Incwm Gros £23.07k £4.71k £5.32k £4.39k £8.57k
Cyfanswm gwariant £4.52k £3.40k £5.82k £3.90k £9.68k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2018 09 Gorffennaf 2019 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2018 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2017 09 Mai 2018 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2017 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2016 24 Mehefin 2017 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2016 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2015 07 Medi 2016 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2015 Not Required

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
MINUTE DATED 23RD JANUARY 1934.
Gwrthrychau elusennol
FOR BUYING LAND UPON WHICH TO ERECT A CHURCH BUILDING AND MAINTAINING THE SAME.
Maes buddion
NOT DEFINED
Hanes cofrestru
  • 09 Mai 1966 : Cofrestrwyd
  • 06 Medi 1994 : Tynnwyd