Hanes ariannol THE DOUGLAS HEATH EVES CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 248003
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £29.72k £31.64k £38.84k £32.98k £33.78k
Cyfanswm gwariant £41.54k £41.32k £41.53k £40.81k £38.58k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A