ymddiriedolwyr JUBILEE HALL
Rhif yr elusen: 248128
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Sudworth | Cadeirydd | 28 July 2021 |
|
|
||||
Mary Alexander | Ymddiriedolwr | 23 October 2023 |
|
|
||||
Toby Alexander | Ymddiriedolwr | 23 October 2023 |
|
|
||||
Linda Mary Anne Coningham | Ymddiriedolwr | 12 October 2022 |
|
|
||||
Neville J Dyke | Ymddiriedolwr | 16 August 2022 |
|
|
||||
Stewart John Gould | Ymddiriedolwr | 22 January 2016 |
|
|
||||
Anne Robson | Ymddiriedolwr | 03 April 2014 |
|
|
||||
CHRISTINE HILARY CLARK | Ymddiriedolwr | 23 May 2011 |
|
|
||||
LINDA WYBURN-MASON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.