THE WELSH BAPTIST UNION CORPORATION LIMITED

Rhif yr elusen: 248192
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The charity works with member churches in Wales or associated with Wales, facilitating co-operation between the charity, member churches and other Christian groups, with the object of the furtherance of the Gospel of Christ in accordance with the principles of the Baptists.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £130,446
Cyfanswm gwariant: £125,677

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 11 Gorffennaf 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 502929 ABERFAN BAPTIST MEMORIAL FUND
  • 12 Medi 1966: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

14 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
GLYNDWR SAMUEL PRIDEAUX Cadeirydd 24 March 2015
THE BAPTIST UNION OF WALES
Derbyniwyd: 113 diwrnod yn hwyr
Helen Mary Jones Ymddiriedolwr 13 November 2024
Dim ar gofnod
Robert Scourfield Ymddiriedolwr 23 May 2024
Dim ar gofnod
Arall Iwan Davies Ymddiriedolwr 23 May 2024
Dim ar gofnod
Aldyth Mary Williams Ymddiriedolwr 14 September 2020
Dim ar gofnod
Reverend Sue Phillips Ymddiriedolwr 10 June 2016
THE GWENT BAPTIST ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
ELIM BAPTIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
Revd Elfryn Jones Ymddiriedolwr 27 April 2016
Dim ar gofnod
David Michael Evans Ymddiriedolwr 05 April 2016
Dim ar gofnod
Rev Judith Anne Morris Ymddiriedolwr 24 February 2015
THE BAPTIST UNION OF WALES
Derbyniwyd: 113 diwrnod yn hwyr
CYTUN:EGLWYSI YNGHYD YNG NGHYMRU / CHURCHES TOGETHER IN WALES LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
CYNGOR YSGOLION SUL AC ADDYSG GRISTNOGOL CYMRU
Derbyniwyd: Ar amser
MR BILL DAVIES Ymddiriedolwr 08 August 2013
CYMDEITHAS EISTEDDFODAU CYMRU
Derbyniwyd: Ar amser
TABERNACL, EGLWYS Y BEDYDDWYR
Derbyniwyd: Ar amser
THE BAPTIST UNION OF WALES
Derbyniwyd: 113 diwrnod yn hwyr
FRANCIS HAROLD MAULL Ymddiriedolwr
BROAD HAVEN BAPTIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
D MARC OWEN Ymddiriedolwr
MORIAH BAPTIST CHURCH RISCA
Derbyniwyd: Ar amser
The Ugly Duckling Charity
Derbyniwyd: Ar amser
THE BAPTIST MISSIONARY SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
THE GWENT BAPTIST ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
WALESWIDE CYMRUGYFAN
Cofrestrwyd yn ddiweddar
HUGH BENJAMIN TRIBE Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
REVEREND IRFON CARADOG ROBERTS Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £398.69k £78.47k £191.23k £61.57k £130.45k
Cyfanswm gwariant £135.94k £134.89k £201.74k £132.31k £125.68k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 24 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 24 Medi 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 16 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 16 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 28 Medi 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 28 Medi 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 05 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 05 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 03 Awst 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 03 Awst 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Swyddfa UBC/BUW Office
Parc Dewi Sant
Heol Ffynnon Job
CAERFYRDDIN
SA31 3HB
Ffôn:
0345 222 1514