WORSLEY CIVIC TRUST AND AMENITY SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Environmental / Conservation / Heritage
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Dinas Salford
Llywodraethu
- 08 Awst 1966: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Alan Jenkins | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
MICHAEL CORLESS | Ymddiriedolwr | 27 June 2014 |
|
|
||||
ANNE SUSAN BROOMHEAD | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £884 | £1.49k | £1.22k | £2.35k | £1.30k | |
|
Cyfanswm gwariant | £461 | £1.08k | £885 | £632 | £1.41k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 26 Tachwedd 2024 | 26 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 01 Chwefror 2024 | 93 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 11 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 08 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 08 Mehefin 2021 | 220 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION 3 APRIL, 1964 PROPOSED AND ACCEPTED AT MEMBERS MEETING.
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE BY CHARITABLE MEANS THE FOLLOWING:- TO ENCOURAGE HIGH STANDARD OF ARCHITECTURE AND DESIGN IN TOWN PLANNING OF WORSLEY URBAN DISTRICT. TO STIMULATE PUBLIC INTEREST IN AND CARE FOR THE BEAUTY, HISTORY AND CHARACTER OF THE AREA OF THE TOWN AND ITS SURROUNDINGS. TO ENCOURAGE THE PRESERVATION, DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF FEATURES OF GENERAL PUBLIC AMENITY OR HISTORIC INTEREST; TO PURSUE THESE ENDS BY MEANS OF MEETING EXHIBITIONS, LECTURES, PUBLICATIONS, OTHER FORMS OF INSTRUCTION AND PUBLICITY, AND PROMOTION OF SCHEMES OF A CHARITABLE NATURE.
Maes buddion
WORSLEY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
24 GRANGE ROAD
ECCLES
MANCHESTER
M30 8JQ
- Ffôn:
- 01617892023
- E-bost:
- Annebroomhead@yahoo.co.uk
- Gwefan:
-
worsleycivictrust.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window