ymddiriedolwyr WAKEFIELD HISTORICAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 248363
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRS PAM JUDKINS | Cadeirydd |
|
|
|||||
Olivia Rowley | Ymddiriedolwr | 09 March 2022 |
|
|
||||
Joanne Harrison | Ymddiriedolwr | 10 March 2021 |
|
|
||||
RICHARD KNOWLES | Ymddiriedolwr | 14 March 2018 |
|
|
||||
Jody Ineson | Ymddiriedolwr | 08 March 2017 |
|
|
||||
Kenneth Rowley | Ymddiriedolwr | 11 March 2015 |
|
|
||||
LORRAINE SIMPSON | Ymddiriedolwr | 11 March 2015 |
|
|
||||
MARY JOSEPHINE HERON | Ymddiriedolwr | 24 August 2012 |
|
|
||||
DAVID SCRIVEN | Ymddiriedolwr | 06 October 2011 |
|
|
||||
BRIAN THOMAS | Ymddiriedolwr | 06 October 2011 |
|
|
||||
DR PHILLIP EDWARD JUDKINS | Ymddiriedolwr | 06 October 2011 |
|
|||||
MRS LESLEY TAYLOR | Ymddiriedolwr |
|
||||||
SHIRLEY LEVON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.