THE LATIN MASS SOCIETY

Rhif yr elusen: 248388
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The primary purpose of the charity is the promotion of the celebration of the Mass and all liturgical offices and services in the Roman Catholic Church in the rite codified by the Council of Trent and in a form no later than that published in 1962.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 21 Mehefin 1966: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
DR THE HONOURABLE ALEXANDER JOSEPH RANALD SHAW Cadeirydd
ST CATHERINE'S TRUST FOR TRADITIONAL CATHOLIC EDUCATION
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 62 diwrnod
Antonia Robinson Ymddiriedolwr 29 June 2024
Dim ar gofnod
KEVIN JONES Ymddiriedolwr 04 December 2023
Dim ar gofnod
Sarah Ward Ymddiriedolwr 17 June 2023
Dim ar gofnod
Aileen Seymour Ymddiriedolwr 17 June 2023
Dim ar gofnod
ROGER WEMYSS BROOKS Ymddiriedolwr 04 September 2021
Dim ar gofnod
Nicholas Ross Ymddiriedolwr 20 July 2019
Dim ar gofnod
ALASTAIR TOCHER Ymddiriedolwr 11 August 2018
THE SCHOLA GREGORIANA OF CAMBRIDGE
Derbyniwyd: Ar amser
DAVID FORSTER Ymddiriedolwr 24 June 2017
FRIENDS OF SAN BENEDETTO, NORCIA
Received: 1 day late
LEARNING FUTURES (WEST WILTS) LIMITED
Derbyniwyd: 101 diwrnod yn hwyr
PAUL WADDINGTON Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £342.94k £143.73k £318.91k £270.72k £948.20k
Cyfanswm gwariant £292.51k £240.58k £281.18k £326.09k £343.29k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A N/A £842.50k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A N/A £12.06k
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A N/A £45.38k
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A N/A £38.07k
Incwm - Arall N/A N/A N/A N/A £10.19k
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A N/A £760.54k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A N/A £280.01k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A £63.28k
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A N/A £7.48k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A N/A £24.80k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A N/A £9.04k
Gwariant - Arall N/A N/A N/A N/A £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Asedau hunan ddefnydd N/A N/A N/A N/A £29.25k
Buddsoddiadau tymor hir N/A N/A N/A N/A £1.75m
Cyfanswm asedau N/A N/A N/A N/A £336.39k
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd N/A N/A N/A N/A £0
Cyfanswm rhwymedigaethau N/A N/A N/A N/A £70.43k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 29 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 29 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 24 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 24 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 23 Medi 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 23 Medi 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 23 Awst 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 23 Awst 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 29 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 29 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
LATIN MASS SOCIETY
9 MALLOW STREET
LONDON
EC1Y 8RQ
Ffôn:
02074047284
E-bost:
info@lms.org.uk