TRUST PROPERTY HELD IN CONNECTION WITH SERBIAN ORTHODOX PARISH OF ST APOSTLES

Rhif yr elusen: 248424
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1653 diwrnod

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Religious activities

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2016

Cyfanswm incwm: £47,956
Cyfanswm gwariant: £28,802

Codi arian

Mae'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd ond nid yw'n gweithio gyda chyfranogwyr masnachol.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Caerl?r
  • Dinas Derby
  • Dinas Stoke-on-trent
  • Telford & Wrekin

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 08 Awst 1966: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
ANDJA ZARAC Cadeirydd
Dim ar gofnod
BOGDAN ILIC Ymddiriedolwr 22 January 2014
Dim ar gofnod
JOVAN BOROVIC Ymddiriedolwr 16 January 2014
Dim ar gofnod
NICHOLAS STOYCE Ymddiriedolwr 03 January 2014
Dim ar gofnod
SVETLANA BESEVIC Ymddiriedolwr 20 November 2013
Dim ar gofnod
NEDJELJKO JOVANOVIC Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
SPASENIJE SUDAR Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
BRANKO MIJAKOVAC Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016
Cyfanswm Incwm Gros £68.44k £204.38k £30.44k £42.16k £47.96k
Cyfanswm gwariant £75.93k £250.58k £77.79k £50.35k £28.80k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £0 £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £1.85k £0

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 192 diwrnod
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 192 diwrnod
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 558 diwrnod
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 558 diwrnod
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 923 diwrnod
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 923 diwrnod
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1288 diwrnod
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1288 diwrnod
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1653 diwrnod
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1653 diwrnod
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
14 St. Chads Road
Derby
DE23 6RS
Ffôn:
08715253311
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael