Hanes ariannol ESSEX HALL
Rhif yr elusen: 248442
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (135 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £624.10k | £547.20k | £539.96k | £557.68k | £445.65k | |
|
Cyfanswm gwariant | £472.69k | £449.37k | £364.98k | £507.30k | £395.51k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £591.59k | £501.73k | £499.72k | £520.25k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £32.51k | £38.98k | £33.81k | £37.40k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £6.50k | £6.43k | £29 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £399.88k | £250.93k | £246.06k | £294.88k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £198.45k | £118.92k | £212.42k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.85k | £11.50k | £4.80k | £5.31k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £231.00k | £25.09k | £226.00k | £226.00k | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £198.45k | £118.92k | £212.42k | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £72.81k | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.