RSPCA Poole, East Dorset & South Wiltshire branch

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The primary activity of the Charity is welfare assistance whereby assistance is given towards the cost of treating owned animals and in the case of feral and stray animals all of the cost is met. We have a telephone 'help line' whereby we receive calls from members of the public and deal with their enquiries. Continuation of a cat neutering scheme incorporating a micro-chipping arrangement.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
4 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anifeiliaid
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dorset
- Wiltshire
Llywodraethu
- 21 Tachwedd 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 205962 ROYAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANI...
- 13 Gorffennaf 1966: Cofrestrwyd
- RSPCA POOLE AND EAST DORSET BRANCH (Enw gwaith)
- RSPCA Poole, East Dorset & South Wiltshire branch (Enw gwaith)
- ROYAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS POOLE AND EAST DORSET BRANCH (Enw blaenorol)
- RSPCA POOLE AND EAST DORSET BRANCH (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Michael Lewis | Cadeirydd | 18 July 2017 |
|
|
||||
Lesley Anne Harris | Ymddiriedolwr | 24 January 2023 |
|
|
||||
Lisa Featherstone | Ymddiriedolwr | 24 January 2023 |
|
|
||||
Janet Wildey | Ymddiriedolwr | 06 October 2021 |
|
|
||||
Jane Hoy | Ymddiriedolwr | 26 May 2016 |
|
|
||||
Susan Wills | Ymddiriedolwr | 21 May 2015 |
|
|
||||
ANN ADELINE ROBERTSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Julie Ellen Houghton | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £84.48k | £259.41k | £79.55k | £33.12k | £80.66k | |
|
Cyfanswm gwariant | £70.73k | £172.93k | £42.26k | £92.21k | £91.95k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 16 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 16 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 01 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 01 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 15 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 15 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 28 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 28 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 24 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 24 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
RSPCA BRANCH RULES EFFECTIVE 18 FEBRUARY 2009. as amended on 24 Nov 2022
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE BRANCH ARE TO PROMOTE THE WORK AND OBJECTS OF THE SOCIETY [ROYAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS (219099)], WITH PARTICULAR REFERENCE TO THE AREA OF THE BRANCH, IN ACCORDANCE WITH THE POLICIES OF THE SOCIETY.
Maes buddion
POOLE AND EAST DORSET.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
PO Box 9729
POOLE
BH4 0JA
- Ffôn:
- 07747292845
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window