ymddiriedolwyr RSPCA Poole, East Dorset & South Wiltshire branch
Rhif yr elusen: 248617
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Michael Lewis | Cadeirydd | 18 July 2017 |
|
|
||||
Lesley Anne Harris | Ymddiriedolwr | 24 January 2023 |
|
|
||||
Lisa Featherstone | Ymddiriedolwr | 24 January 2023 |
|
|
||||
Janet Wildey | Ymddiriedolwr | 06 October 2021 |
|
|
||||
Jane Hoy | Ymddiriedolwr | 26 May 2016 |
|
|
||||
Susan Wills | Ymddiriedolwr | 21 May 2015 |
|
|
||||
ANN ADELINE ROBERTSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Julie Ellen Houghton | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.