Hanes ariannol PLANNED ENVIRONMENT THERAPY TRUST

Rhif yr elusen: 248633
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2015 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019
Cyfanswm Incwm Gros £73.69k £67.01k £119.71k £152.56k £25.52k
Cyfanswm gwariant £149.38k £142.49k £147.20k £164.07k £205.32k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £0 £0 N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 £0 £0 N/A N/A