Hanes ariannol THE WIDOWS' FUND: AN ASSOCIATION ESTABLISH FOR THE BENEFIT OF WIDOWS AND ORPHANS OF PROTESTANT DISSENTING MINISTERS AND OF MINISTERS THEMSELVES.
Rhif yr elusen: 248657
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2010 | 31/12/2011 | 31/12/2012 | 31/12/2013 | 31/12/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £32.58k | £33.82k | £32.93k | £29.61k | £24.65k | |
|
Cyfanswm gwariant | £56.49k | £55.48k | £55.83k | £58.56k | £58.46k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.