THE CENTRAL BOARD OF FINANCE OF THE CHURCH OF ENGLAND
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The activities of the charity are currently being wound up.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2007
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 30 Rhagfyr 2008: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1074857 THE ARCHBISHOPS' COUNCIL
- 15 Medi 1966: Cofrestrwyd
- 30 Rhagfyr 2008: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (GI))
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2004 | 31/12/2005 | 31/12/2006 | 31/12/2007 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £142.55k | £377.11k | £9.72k | £7.76k | |
|
Cyfanswm gwariant | £292.17k | £4.51m | £306.02k | £3.01m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2007 | 31 Hydref 2008 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2007 | 29 Gorffennaf 2008 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2006 | 16 Tachwedd 2007 | 16 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2006 | 22 Hydref 2007 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2005 | 09 Tachwedd 2006 | 9 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2005 | 03 Awst 2006 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2004 | 15 Tachwedd 2005 | 15 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2004 | 29 Tachwedd 2005 | 29 diwrnod yn hwyr |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 27 MAY 1914 AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION 2 JUNE 1964, 3 JUNE 1970, 22 FEBRUARY 1975, 2 JUNE 1992, 20 MAY 1998 AND 11 MARCH 2003.
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE, AID AND FURTHER, WITHIN THE PROVINCES OF CANTERBURY AND YORK, THE OBJECTS AND WORK OF THE CHURCH OF ENGLAND OR OF ANY DIOCESE OR PARISH THEREOF. (FOR FURTHER DETAILS SEE CLAUSE 3 OF MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION DATED 27TH MAY 1914 AS AMENDED 22ND FEBRUARY 1975, AND AS AMENDED 2ND JUNE 1992)
Maes buddion
NOT DEFINED
Elusennau cysylltiedig
- ARCHBISHOP DAVIDSON PORTRAIT FUND
- BERNARD PASCHAL PAYNE
- BESSIE HACKER TRUST
- CHAPLAINCY AT THE HAGUE
- CHURCH COLLEGES OF EDUCATION CAPITAL FUND
- CHUTE TRUST FUND
- EDWARD BATHURST COTTON FUND
- HARRIET MCKENZIE TRUST
- HECTOR RICHARD MUNRO
- ISABELLA GILMORE TRUST
- J C PARKER
- JERUSALEM BISHOPRIC
- MARGARET ANN CLARK
- MARY ANN LANDERS BEQUEST
- SOCIETY OF THE TREASURY OF GOD
- ST ANSELM'S ENDOWMENT
- STEPHEN NOEL FURNESS
- THE TRURO TRAINING COLLEGE FOUNDATION
- W T OLIVER TRUST
- YORK HOUSE OF LAYMEN
- 30 Rhagfyr 2008 : Asset transfer out
- 15 Medi 1966 : Cofrestrwyd
- 30 Rhagfyr 2008 : Tynnwyd
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window