ymddiriedolwyr THE UNITED REFORMED CHURCH (EASTERN PROVINCE) TRUST
Rhif yr elusen: 248796
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAN REID MILLER | Ymddiriedolwr | 09 March 2024 |
|
|||||||
Rev Dr Rickey Lynn Mearkle | Ymddiriedolwr | 09 March 2024 |
|
|||||||
Rev Lythan Nevard | Ymddiriedolwr | 21 November 2023 |
|
|||||||
David John Bird | Ymddiriedolwr | 02 March 2023 |
|
|||||||
REVEREND DR. Janet Elizabeth Tollington | Ymddiriedolwr | 26 January 2018 |
|
|||||||
GILBERT HEATHCOTE FCA | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|||||||
Clifford Patten | Ymddiriedolwr | 30 January 2015 |
|
|||||||
Andrew East | Ymddiriedolwr | 07 February 2014 |
|
|
||||||
REV PROF DAVID MICHAEL THOMPSON MA PHD BD | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.