JOHN KENRICK CHARITABLE TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Charity mostly, but not exclusively, takes requests from the West Midlands
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2018
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Dinas Birmingham
- Swydd Gaerwrangon
Llywodraethu
- 03 Awst 1966: Cofrestrwyd
- 18 Mawrth 2019: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2014 | 05/04/2015 | 05/04/2016 | 05/04/2017 | 05/04/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.60k | £3.77k | £3.91k | £4.02k | £4.25k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.70k | £3.35k | £2.20k | £3.80k | £4.40k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2018 | 28 Tachwedd 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2018 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2017 | 01 Tachwedd 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2017 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2016 | 26 Ionawr 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2016 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2015 | 14 Awst 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2015 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED DATED 22 FEBRUARY 1966
Gwrthrychau elusennol
THE PAYMENT OF DONATIONS OR SUBSCRIPTIONS TO SUCH CHARITABLE INSTITUTION OR INSTITUTIONS FOR ALL OR ANY OF THE CHARITABLE OBJECTS OR PURPOSES THEREOF OR TO OR FOR SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES AS THE TRUSTEES OR A MAJORITY IN POINT OF NUMBER OF THE TRUSTEES SHALL IN THEIR DISCRETION FROM TIME TO TIME THINK FIT AND DETERMINE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window