EBENEZER FAMILY TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
to assist individuals and organisations who ascribe to the Christian Evangelical faith and have specific needs
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2021
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 01 Tachwedd 2021: y trosglwyddwyd cronfeydd i 293884 UNITED CHRISTIAN BROADCASTERS
- 01 Tachwedd 2021: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1001349 SAMARITAN'S PURSE INTERNATIONAL LIMITED
- 01 Tachwedd 2021: y trosglwyddwyd cronfeydd i 233381 THE BILLY GRAHAM EVANGELISTIC ASSOCIATION LIMITED
- 01 Tachwedd 2021: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1050327 The Leprosy Mission Great Britain
- 01 Tachwedd 2021: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1020758 INTERNATIONAL SERVICE FELLOWSHIP TRUST
- 01 Tachwedd 2021: y trosglwyddwyd cronfeydd i 243808 THE WORTHING TABERNACLE
- 01 Tachwedd 2021: y trosglwyddwyd cronfeydd i 213422 SCRIPTURE UNION
- 01 Tachwedd 2021: y trosglwyddwyd cronfeydd i 327384 OUR DAILY BREAD MINISTRIES TRUST
- 01 Tachwedd 2021: y trosglwyddwyd cronfeydd i 294387 Waverley Abbey Trust
- 01 Tachwedd 2021: y trosglwyddwyd cronfeydd i 232759 THE BRITISH AND FOREIGN BIBLE SOCIETY
- 01 Tachwedd 2021: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1004774 THE CHRISTIAN INSTITUTE
- 01 Tachwedd 2021: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1119911 ACTS TRUST
- 01 Tachwedd 2021: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1096364 AFRICA INLAND MISSION INTERNATIONAL
- 10 Awst 1966: Cofrestrwyd
- 01 Tachwedd 2021: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2017 | 30/04/2018 | 30/04/2019 | 30/04/2020 | 30/04/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.47k | £49.64k | £2.98k | £5.06k | £5.93k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.08k | £3.41k | £50.17k | £2.56k | £4.77k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2021 | 16 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2020 | 28 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2019 | 26 Awst 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2019 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2018 | 09 Ionawr 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2018 | 09 Ionawr 2019 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 2 MAY 1966 AS AMENDED BY DEED OF APOINTMENT AND RETIREMENT DATED 24 FEBRUARY 1997
Gwrthrychau elusennol
SUCH CHARITABLE PURPOSES AS THE SETTLORS OR THE TRUSTEES MAY DETERMINE.
Maes buddion
NATIONAL
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window