Dogfen lywodraethu THE CHESTER DIOCESAN BOARD OF FINANCE
Rhif yr elusen: 248968
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 18/05/1873 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 17/03/1950 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 26/06/1958 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 25/11/1965 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 22/07/1976 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 06/12/1995 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 15/11/2014
Gwrthrychau elusennol
TO MAINTAIN AND PROMOTE THE SPIRITUAL TEACHING OF THE CHURCH OF ENGLAND AND TO ACT AS THE DIOCESAN BOARD OF FINANCE FOR THE DIOCESE OF CHESTER.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
DIOCESE OF CHESTER
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.