ymddiriedolwyr THE CHRISTADELPHIAN AUXILIARY LECTURING SOCIETY
Rhif yr elusen: 248979
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rhiannon Mary Pearce | Ymddiriedolwr | 13 May 2023 |
|
|
||||
Daniel John Pearce | Ymddiriedolwr | 13 May 2023 |
|
|
||||
Stephen John Ellis | Ymddiriedolwr | 23 December 2021 |
|
|
||||
Edward Nathan Walker | Ymddiriedolwr | 18 December 2020 |
|
|
||||
Nathan James Smith | Ymddiriedolwr | 14 September 2020 |
|
|
||||
Philip Richard Cooper | Ymddiriedolwr | 11 May 2019 |
|
|
||||
Stephen John Ashton | Ymddiriedolwr | 09 May 2015 |
|
|
||||
Susan Elizabeth Sheppard | Ymddiriedolwr | 09 May 2015 |
|
|
||||
Drew Smith | Ymddiriedolwr | 10 May 2014 |
|
|
||||
Lawrence John Cave | Ymddiriedolwr | 10 May 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.