Hanes ariannol 48TH/58TH FOOT THE NORTHAMPTONSHIRE REGIMENTAL TRUST FUND

Rhif yr elusen: 248996
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2009
Cyfanswm Incwm Gros £2.78k £2.26k £2.60k £1.18k £777
Cyfanswm gwariant £5.83k £3.84k £4.47k £6.58k £17.55k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A