Dogfen lywodraethu THE INSTITUTE OF ADVANCED MOTORISTS LIMITED
Rhif yr elusen: 249002
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 10TH MARCH 1956, AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION PASSED 7TH SEPTEMBER 1994, 19TH MARCH 1997, 20TH FEBRUARY 2009 AND 18 NOVEMBER 2009, REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 26 NOVEMBER 2009
Gwrthrychau elusennol
TO IMPROVE THE STANDARD OF DRIVING AND THE PROMOTION OF ROAD SAFETY FOR THE PUBLIC BENEFIT, IN PARTICULAR BY (BUT NOT LIMITED TO), THE OPERATION OF AN ADVANCED DRIVING TEST
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
UNITED KINGDOM.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.