ELIZABETH FITZROY HOMES
Rhif yr elusen: 249006
Elusen a dynnwyd
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Nid oes gwybodaeth ar gael am weithgareddau'r elusen.
Beth, pwy, sut, ble
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
Dim gwybodaeth ar gael
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
Dim gwybodaeth ar gael
Sut mae'r elusen yn helpu:
Dim gwybodaeth ar gael
Llywodraethu
Hanes cofrestru:
- 24 Awst 1966: Cofrestrwyd
- 05 Rhagfyr 2000: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Math o sefydliad:
Enwau eraill:
Dim enwau eraill
Rhodd cymorth:
Dim gwybodaeth ar gael
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Dim gwybodaeth ar gael
Hanes ariannol
Dim gwybodaeth ariannol wedi'i darparu am y 5 cyfnod ariannol diwethaf
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Nid oes unrhyw wybodaeth am gyfrifon a datganiadau blynyddol ar gyfer yr elusen hon a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y'i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
RULES AND CONSTITUTION ADOPTED ON 09 JULY 1966 AMENDED 21 APRIL 1975. ALSO SCHEME OF 8TH JANUARY 1993
Gwrthrychau elusennol
TO FOUND SUPPORT MAINTAIN AND ADMINISTER HOMES AND ENGAGE IN ANY ACTIVITIES FOR THE BENEFIT OF THE HANDICAPPED PERSONS FROM ALL WALKS OF LIFE THROUGHOUT THE WORLD.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NATIONAL AND OVERSEAS
Elusennau cysylltiedig
Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
TRUST DEED DATED 20 NOVEMBER 1962 AND SCHEME OF THE 20 MARCH 1970
Gwrthrychau elusennol
FOR THE BENEFIT OF CATHOLIC HANDICAPPED CHILDREN.
Maes buddion
NATIONAL AND OVERSEAS
Hanes cofrestru
- 24 Awst 1966 : Cofrestrwyd
- 05 Rhagfyr 2000 : Tynnwyd
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.