THE PAKISTAN SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The main social event of each year is a Gala Dinner at Lincoln's Inn, London where in 1896 the founder of Pakistan Quaid-e-Azam Mohammad Ali Jinnah was called to the Bar. This is usually in June. Starting from Autumn until Spring there is a programme of monthly lectures held in the evening, on varying topics concerned with Pakistan. Information is circulated via Website and Email.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 20 Mehefin 1967: Cofrestrwyd
- PAKISTAN SOCIETY (Enw blaenorol)
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maj Gen Seumas Kerr CBE | Cadeirydd | 01 August 2024 |
|
|||||
Anwar Mahmood Zaidi | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|||||
Mahmood Masood | Ymddiriedolwr | 29 July 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.90k | £4.90k | £3.60k | £28.63k | £36.31k | |
|
Cyfanswm gwariant | £18.08k | £3.89k | £3.40k | £28.75k | £35.05k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 25 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 25 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 28 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 28 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 30 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 04 Tachwedd 2021 | 4 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 17 Tachwedd 2020 | 17 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION AMENDED 25 MAY 1967
Gwrthrychau elusennol
1) TO INCREASE PUBLIC KNOWLEDGE IN THE UNITED KINGDOM OF THE ARTS, LANGUAGES, LITERATURE, MUSIC, HISTORY, RELIGIONS, ANTIQUITIES, USAGES, INSTITUTIONS, CUSTOMS AND MANNERS OF PAKISTAN. 2) TO DISSEMINATE KNOWLEDGE IN THE ABOVE FIELDS BY MEANS, INTER ALIA, OF LECTURES, CLASSES, PAMPHLETS AND OTHER PUBLICATIONS, EXHIBITIONS, MEETINGS, CONCERTS AND BROADCASTS.
Maes buddion
UNITED KINGDOM AND PAKISTAN
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
8 HARRIET WALK
LONDON
SW1X 9JH
- Ffôn:
- 07427500377
- E-bost:
- info@thepakistansociety.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window