SOCIETY OF ST AUGUSTINE OF CANTERBURY

Rhif yr elusen: 249033
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Promotion and advancement of the Roman Catholic religion in England & Wales including aid of the upkeep and maintenance of the official residence of the Archbishop of Westminster and the place of meeting of the Catholic Ecclesiastical Authorities in England & Wales

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023

Cyfanswm incwm: £55,350
Cyfanswm gwariant: £65,616

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 17 Awst 1966: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Vincent Thomas Keaveny Cadeirydd 19 March 2024
SIR JOHN SOANE'S MUSEUM
Derbyniwyd: Ar amser
THE WORSHIPFUL COMPANY OF WOOLMEN SUSTAINABILITY START-UP & INNOVATION FUND LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
Veronica Fulton Ymddiriedolwr 28 March 2023
CATHOLIC UNION CHARITABLE TRUST LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
ST EDMUND'S COLLEGE
Derbyniwyd: Ar amser
ST EDMUND'S COLLEGE
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Margaret Ann Burgess DCHS Ymddiriedolwr 01 July 2021
Dim ar gofnod
Geraldine Marie Therese Kay Ymddiriedolwr 01 July 2021
Dim ar gofnod
CLAUDIA MARY JASPER Ymddiriedolwr 29 September 2020
Dim ar gofnod
JOHN DICK Ymddiriedolwr 10 May 2018
THE BRITISH HOSPITALITE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE AMPLEFORTH SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
CLIONA MARY HOWELL Ymddiriedolwr 10 May 2017
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023
Cyfanswm Incwm Gros £42.75k £34.75k £30.56k £120.03k £55.35k
Cyfanswm gwariant £59.61k £58.52k £42.53k £57.51k £65.62k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2023 26 Mawrth 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2023 26 Mawrth 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2022 17 Ebrill 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2022 17 Ebrill 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2021 25 Mawrth 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2021 25 Mawrth 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2020 12 Gorffennaf 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2020 12 Gorffennaf 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2019 06 Mehefin 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2019 06 Mehefin 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
WILL PROVED P.P.R. 24 NOVEMBER 1928
Gwrthrychau elusennol
TO APPLY A SUM NOT EXCEEDING ú600 PER ANNUM IN AUGMENTATION OF THE FUNDS REQUIRED FOR THE PERSONAL USE OF THE ROMAN CATHOLIC ARCHBISHOP OF WESTMINSTER FOR THE TIME BEING TO MAINTAIN HIS POSITION AND SUBJECT THERETO TO APPLY THE INCOME OF THE SAID FUND FROM TIME TO TIME FOR THE ADVANCMENT OF THE ROMAN CATHOLIC RELIGION IN ENGLAND.
Maes buddion
NOT DEFINED
Hanes cofrestru
  • 17 Awst 1966 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
145B ASHLEY GARDENS
THIRLEBY ROAD
LONDON
SW1P 1HN
Ffôn:
07903 644 935