North Army Trust Fund

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The North Army Trust Fund (NATF) is a Service (Non-Public) Fund. It is maintained to promote the efficiency and well being of units and serving members of the army and their dependants stationed in the 4th Light Brigade Combat Team and Headquarters North East area of responsibility, by providing funds that are available for their overall benefit.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Chwaraeon/adloniant
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Lloegr
Llywodraethu
- 29 Medi 1966: Cofrestrwyd
- NORTH EAST ARMY TRUST FUND (Enw blaenorol)
- THE NORTH EAST DISTRICT TRUST (Enw blaenorol)
- THE SECOND DIVISION (ENGLAND) TRUST FUND (Enw blaenorol)
- THE SECOND DIVISION TRUST FUND (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Major Harvey See | Ymddiriedolwr | 04 April 2025 |
|
|
||||
Colonel David Marshall | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|
||||
WO First Class Daniel Smith | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|
||||
Major Ruaraidh Stewart | Ymddiriedolwr | 01 August 2024 |
|
|
||||
Colonel Peter Bruce Stitt | Ymddiriedolwr | 17 July 2024 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £26.72k | £5.47k | £40.00k | £40.31k | £33.27k | |
|
Cyfanswm gwariant | £46.40k | £17.10k | £38.12k | £104.24k | £38.84k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 07 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 07 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 14 Mai 2024 | 104 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 14 Mai 2024 | 104 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 11 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 11 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 06 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 02 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 02 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CHARITY COMMISSION SCHEME DATED 10 OCTOBER 1997 AS AMENDED BY COMMISSION SCHEME DATED 13 FEBRUARY 2012 as amended on 01 Aug 2024
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CHARITY IS TO PROMOTE THE EFFICIENCY OF THE ARMY BY THE SUPPORT OF ARMY PERSONNEL, AND THEIR FAMILIES, WHO ARE SERVING IN THE DEFINED GEOGRAPHICAL AREA IN SUCH CHARITABLE WAYS AS THE TRUSTEES THINK FIT.
Maes buddion
THE GEOGRAPHICAL AREA UNDER THE COMMAND OF 15 (NORTH EAST) BRIGADE ON 13 FEBRUARY 2012.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Headquarters Catterick Garrison
Bourlon Barracks
Plumer Road
CATTERICK GARRISON
DL9 3AD
- Ffôn:
- +443001516937
- E-bost:
- ANSELM.ALLEN551@MOD.GOV.UK
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window