ymddiriedolwyr THE BROOKE EVELYN AND THISTLETHWAITE CHARITY
Rhif yr elusen: 249087
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Howard Michael Marx | Cadeirydd | 27 June 2017 |
|
|
||||
James Russell King | Ymddiriedolwr | 21 November 2023 |
|
|
||||
Julie Rowe | Ymddiriedolwr | 25 September 2020 |
|
|
||||
Sue Wood | Ymddiriedolwr | 25 September 2020 |
|
|
||||
THELMA HOLLAND | Ymddiriedolwr | 03 July 2013 |
|
|
||||
GLYNIS NEWMAN | Ymddiriedolwr | 24 August 2011 |
|
|
||||
BRIGADIER PATRICK FRANK BLAIR HARGRAVE CBE DL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr CHRISTINE MARGARET WARRY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.