Hanes ariannol TRUST PROPERTY HELD IN CONNECTION WITH BROTHER SERVANTS OF THE BLESSED VIRGIN SERVITE FATHERS
Rhif yr elusen: 249148
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (38 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £960.76k | £984.04k | £919.35k | £1.01m | £1.10m | |
|
Cyfanswm gwariant | £912.35k | £880.29k | £773.72k | £845.17k | £1.21m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £13.63k | £1.10k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £234.55k | £144.76k | £325.46k | £256.78k | £457.81k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £319.67k | £370.04k | £0 | £323.08k | £409.62k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £275.98k | £321.24k | £195.84k | £305.36k | £105.11k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £101.73k | £105.35k | £371.11k | £100.58k | £129.33k | |
|
Incwm - Arall | £28.83k | £42.64k | £26.94k | £23.96k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £71.65k | £0 | £200.00k | £221.77k | £45.13k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £912.35k | £880.29k | £773.72k | £845.17k | £1.21m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £16.30k | £14.76k | £14.76k | £15.96k | £19.65k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £137.45k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.