DANISH YOUNG WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION IN LONDON

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Charity's object is to advance the Evangelical-Lutheran faith with the principle aim of offering a Danish support network for young Danes in London in co-operation with the Danish Church in London, based on the Evangelical-Lutheran faith. As part of DSUK the Charity seeks to achieve its aim through providing a Christian home and meeting place for young Danes in the UK.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
200 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Llety/tai
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Llundain
Llywodraethu
- 19 Hydref 1966: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEEN ROSENFALCK | Cadeirydd | 08 June 2012 |
|
|
||||
Mads Kjaer Olsen | Ymddiriedolwr | 09 October 2024 |
|
|
||||
Karsten Moeller Hansen | Ymddiriedolwr | 05 March 2024 |
|
|
||||
Kaare Casper Orlyk | Ymddiriedolwr | 05 March 2024 |
|
|||||
Sara Kennedy | Ymddiriedolwr | 05 March 2024 |
|
|
||||
Peter Jens Ahm | Ymddiriedolwr | 27 January 2021 |
|
|
||||
NINA JUEL BIGBIE | Ymddiriedolwr | 22 May 2013 |
|
|
||||
MARIE MOLLER | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £465.03k | £259.33k | £329.73k | £429.02k | £485.28k | |
|
Cyfanswm gwariant | £436.16k | £348.89k | £293.83k | £363.96k | £443.31k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 11 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 11 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 04 Ebrill 2024 | 64 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 04 Ebrill 2024 | 64 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 09 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 09 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 21 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 21 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 22 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 22 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
RULES DATED 4/6/59 AND DEED OF TRUSTS OF 30/9/58 AND 25/4/66 AND CONSTITUTION, ADOPTED 14/3/07, AS AMENDED ON 21/5/13
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EVANGELICAL-LUTHERAN FAITH WITH THE PRINCIPAL AIM OF OFFERING A DANISH SUPPORT NETWORK FOR YOUNG DANES IN LONDON IN CO-OPERATION WITH THE DANISH CHURCH IN LONDON, BASED ON THE EVANGELICAL-LUTHERAN FAITH. AS PART OF DSUK THE CHARITY SEEKS TO ACHIEVE ITS AIM THROUGH PROVIDING A CHRISTIAN HOME AND MEETING PLACE FOR YOUNG DANES AND THROUGH MAKING RESIDENTS AND VISITORS AWARE OF CHURCH SERVICES AND GENERAL PARISH LIFE AT THE DANISH CHURCH IN LONDON
Maes buddion
LONDON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
43 MARESFIELD GARDENS
HAMPSTEAD
LONDON
NW3 5TF
- Ffôn:
- 02074357232
- E-bost:
- connie@kfuk.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window