ymddiriedolwyr SARAH JANE WOOD
Rhif yr elusen: 249226
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deborah Mary Denby | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|||||
Russell Nicholas Langston Jones | Ymddiriedolwr | 19 May 2022 |
|
|||||
Dr Michael John Docker | Ymddiriedolwr | 19 May 2022 |
|
|||||
Rev Alison Jane Fulford | Ymddiriedolwr | 03 December 2020 |
|
|||||
Rev Rachel Griffiths | Ymddiriedolwr | 23 May 2019 |
|
|
||||
William Gerard McIntyre | Ymddiriedolwr | 01 March 2018 |
|
|||||
Stephen Mitchell | Ymddiriedolwr | 20 September 2016 |
|
|||||
Nicholas Clowes | Ymddiriedolwr | 01 May 2014 |
|
|||||
Anne Broome | Ymddiriedolwr | 01 May 2014 |
|
|||||
JOHN GIBBONS CORNELL | Ymddiriedolwr | 06 March 2012 |
|
|||||
SHIRLEY BRAZIER | Ymddiriedolwr | 09 February 2012 |
|
|||||
FRANK ROBERT MORTON | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.