Hanes ariannol NOBLE STREET INDEPENDENT METHODIST CHURCH (TRUST PROPERTY HELD IN CONNEXION THEREWITH)

Rhif yr elusen: 249246
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (123 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £15.75k £7.10k £6.91k £7.60k £12.46k
Cyfanswm gwariant £9.89k £5.61k £8.78k £9.77k £13.07k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A