Dogfen lywodraethu FIRST AID NURSING YEOMANRY (PRINCESS ROYAL'S VOLUNTEER CORPS) (FANY(PRVC))
Rhif yr elusen: 249360
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 1909, AMENDED 1937, 11/12/2003, 14/09/2010, 13/04/2011 AND 20/02/2013 AS AMENDED ON 24/02/2016 as amended on 21 Nov 2018
Gwrthrychau elusennol
TO SUPPORT BOTH CIVIL AND MILITARY AUTHORITIES WITHIN THE UNITED KINGDOM, IN PARTICULAR DURING ANY MILITARY OR CIVIL EMERGENCY SO AS TO PROTECT LIFE AND RELIEVE HUMAN SUFFERING. TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN PARTICULAR BY PROVIDING TRAINING AND OTHER COURSES DESIGNED TO PROTECT LIFE AND RELIEVE HUMAN SUFFERING.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.