THE ABBEYFIELD CHIPPENHAM SOCIETY LIMITED

Rhif yr elusen: 249430
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Supported sheltered accommodation - Dormant

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2016

Cyfanswm incwm: £71,653
Cyfanswm gwariant: £72,496

Codi arian

Nid yw'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Llety/tai
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Hertford

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 28 Medi 1966: Cofrestrwyd
  • 05 Rhagfyr 2019: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2012 31/08/2013 31/08/2014 31/08/2015 31/08/2016
Cyfanswm Incwm Gros £68.90k £74.18k £75.79k £70.22k £71.65k
Cyfanswm gwariant £68.35k £69.19k £74.94k £71.14k £72.50k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £0 £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £0 £0

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2019 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2019 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2018 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2018 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2017 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2017 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2016 15 Mawrth 2017 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2016 15 Mawrth 2017 Ar amser