Hanes ariannol BEN PEEL WATSON TRUST

Rhif yr elusen: 249471
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/11/2019 05/11/2020 05/11/2021 05/11/2022 05/11/2023
Cyfanswm Incwm Gros £562 £639 £467 £568 £588
Cyfanswm gwariant £559 £647 £441 £588 £568
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A