Dogfen lywodraethu THE CHELMSFORD DIOCESAN BOARD OF FINANCE
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 16/07/1914 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 25/04/1949 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 27/02/1950 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 28/09/1970 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 20/10/1979 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 04/03/1980 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 10/06/1989 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 17/06/1995 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 19/03/2005 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 09/06/2012 as amended on 17 Nov 2018
Gwrthrychau elusennol
TO ASSIST AND PROMOTE THE WORK OF THE CHURCH OF ENGLAND IN THE DIOCESE OF CHELMSFORD.
Maes buddion
DIOCESE OF CHELMSFORD.
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.