THE POLISH EX-COMBATANTS ASSOCIATION IN GREAT BRITAIN TRUST FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
General charitable purposes, education/training, relief of poverty. Help to people of a particular ethnic. Makes grants to individuals Makes grants to organisations
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 07 Rhagfyr 1966: Cofrestrwyd
- FUNDACJA STOWARZYSZENIA POLSKICH KOMBATANTOW W WIELKIEJ BRITANII (Enw gwaith)
- THE POLISH EX-COMBATANTS' ASSOCIATION TRUST FUND (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zofia Marchewka | Ymddiriedolwr | 12 February 2024 |
|
|
||||
Celina Kumorek | Ymddiriedolwr | 12 February 2024 |
|
|
||||
STANISLAW SAMEK | Ymddiriedolwr | 22 February 2019 |
|
|||||
EUGENIUSZ NEAD NIEDZIELSKI | Ymddiriedolwr | 27 January 2016 |
|
|
||||
JACEK BERNASINSKI | Ymddiriedolwr | 24 October 2013 |
|
|
||||
KRZYSZTOF DE BERG | Ymddiriedolwr | 24 October 2013 |
|
|
||||
MRS TERESA SZADKOWSKA LAKOMY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BARBARA ZOFIA ORLOWSKA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MAREK STRACZYNSKI | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.15k | £1.02k | £261 | £7.43k | £38.14k | |
|
Cyfanswm gwariant | £149.10k | £130.66k | £156.33k | £77.90k | £115.44k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 28 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 28 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 23 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 21 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 22 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 21 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 1 FEBRUARY 1957 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL DEED DATED 5 MAY 1965 AND RESOLUTIONS MADE UNDER SECTION 74(2) OF THE CHARITIES ACT 1993.
Gwrthrychau elusennol
ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE BENEFIT OF POLES THROUGHOUT THE WORLD AND FOR THE PURPOSES OF THIS DEED "POLES" SHALL MEAN INDIVIDUALS WHO ARE OF HAVE BEEN AT ANY TIME BEEN POLISH CITIZENS OR THE DESCENDANTS OF SUCH INDIVIDUALS OR THE SPOUSES CHILD OR DEPENDANTS OF SUCH INDIVIDUALS OR DESCENDANTS.
Maes buddion
WORLD.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
240 KING STREET
LONDON
W6 0RF
- Ffôn:
- 02087411911
- E-bost:
- fundacja@spk-wb.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window