THE ROYAL ISLE OF WIGHT AGRICULTURAL SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Holds annual Agricultural Show and several fund raising events
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
100 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Ynys Wyth
Llywodraethu
- 27 Hydref 1966: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cindy Mary Betley | Ymddiriedolwr | 24 November 2021 |
|
|
||||
ROSEMARY ANN EDWARDS | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|
||||
DANIEL HORNE | Ymddiriedolwr | 07 December 2017 |
|
|
||||
MRS GILLIAN ELIZABETH KENNETT | Ymddiriedolwr | 25 November 2015 |
|
|
||||
JUDI GRIFFIN | Ymddiriedolwr | 17 March 2013 |
|
|
||||
JOHN HEATHER | Ymddiriedolwr | 06 December 2012 |
|
|
||||
Graham Robert Biss | Ymddiriedolwr | 26 January 2012 |
|
|||||
SHARON FIONA GROVES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROGER MALCOLM BROWN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID MICHAEL GROVES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID JOHN SEYMOUR RUSSELL | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £131.54k | £37.85k | £63.89k | £179.32k | £167.11k | |
|
Cyfanswm gwariant | £123.76k | £32.75k | £63.77k | £136.96k | £142.89k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 20 Medi 2024 | 52 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 20 Medi 2024 | 52 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 19 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 19 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 09 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 09 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 02 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 02 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 08 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | 08 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
RULES OF THE SOCIETY (REVISED 17TH DECEMBER 1955) AND ORDER OF 19 MAY 2004 AS ALTERED BY SCHEME DATED 4 JULY 2005 AS AMENDED BY A CONSTITUTION ADOPTED 11 JANUARY 2006 AS AMENDED ON 04/12/2014
Gwrthrychau elusennol
1) WITHIN THE ISLE OF WIGHT TO ENCOURAGE AGRICULTURE GENERALLY AND THE PRESERVATION AND CONSERVATION OF THE PHYSICAL AND NATURAL ENVIRONMENT AND IN PARTICULAR AND WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING BY PROMOTING UNDERSTANDING, KNOWLEDGE AND AWARENESS AMONGST THE GENERAL PUBLIC OF THE PHYSICAL AND NATURAL ENVIRONMENT BY ALL OR ANY OF THE FOLLOWING MEANS-PUBLICATIONS, FUNDING, MEETINGS AND SEMINARS (HOSTED BY APPROPRIATELY QUALIFIED INDIVIDUALS OR GROUPS), ORGANISING DISPLAYS, PROMOTIONAL EVENTS AND THE COUNTY SHOW. 2) TO ASSIST PEOPLE IN FURTHERING THEIR EDUCATION IN THEIR TRADES, VOCATIONS AND PROFESSIONS LINKED TO AGRICULTURE AND THE PHYSICAL AND NATURAL ENVIRONMENT VIA RECOGNISED TRAINING AND EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS OR INDIVIDUALS BY BURSARIES, GRANTS AND SUPPORT.
Maes buddion
ISLE OF WIGHT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ROYAL ISLE OF WIGHT
AGRICULTURAL SOCIETY
SHIDE MEADOWS CENTRE
SHIDE ROAD
NEWPORT
PO30 1HR
- Ffôn:
- 0845 226 9098
- E-bost:
- riwas@naturalenterprise.co.uk
- Gwefan:
-
riwas.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window