Hanes ariannol THE SOUTH LONDON CHURCH FUND AND SOUTHWARK DIOCESAN BOARD OF FINANCE
Rhif yr elusen: 249678
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £24.60m | £25.28m | £29.01m | £26.12m | £23.81m | |
|
Cyfanswm gwariant | £20.71m | £23.90m | £24.38m | £25.91m | £26.77m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £19.17m | £20.61m | £21.10m | £19.72m | £19.97m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £148.03k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.36m | £1.10m | £2.28m | £2.46m | £2.14m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £853.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.36m | £1.90m | £1.13m | £1.24m | £1.27m | |
|
Incwm - Arall | £1.57m | £1.68m | £4.51m | £2.71m | £435.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £76.26k | £38.00k | £128.00k | £0 | £8.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £20.69m | £23.88m | £24.38m | £25.68m | £26.77m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £24.25k | £24.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £96.35k | £95.00k | £122.00k | £159.00k | £128.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £2.47m | £2.52m | £2.51m | £1.74m | £2.63m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £24.25k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £224.00k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.