Ymddiriedolwyr MOTHERS' UNION: (NORWICH DIOCESE)
Rhif yr elusen: 249682

Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 555 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weiwei Cui | Ymddiriedolwr | 15 January 2025 |
|
|||||
Pamela Gardener | Ymddiriedolwr | 01 January 2025 |
|
|
||||
Andrew Guy Turner | Ymddiriedolwr | 18 February 2022 |
|
|||||
Sara Will | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Mary Teresa Carr | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Barbara Lashley | Ymddiriedolwr | 01 January 2016 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.