Hanes ariannol THE HEREFORD DIOCESAN BOARD OF FINANCE
Rhif yr elusen: 249685
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.87m | £5.74m | £5.60m | £6.12m | £5.90m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.69m | £6.48m | £6.74m | £6.87m | £7.20m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £69.13k | £23.15k | £62.16k | £54.37k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.82m | £4.48m | £4.23m | £4.57m | £4.26m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £328.91k | £336.06k | £305.11k | £368.79k | £399.22k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £384.50k | £321.03k | £403.30k | £411.09k | £443.94k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £7.19k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £813.66k | £600.80k | £565.84k | £709.26k | £770.23k | |
|
Incwm - Arall | £526.13k | £2.78k | £107.48k | £56.68k | £21.68k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.51m | £6.29m | £6.49m | £6.65m | £6.98m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £185.23k | £183.65k | £242.25k | £216.56k | £218.95k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £20.88k | £20.11k | £25.52k | £31.97k | £23.81k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £462.10k | £595.83k | £37.25k | £711.48k | £587.55k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £167.86k | £165.52k | £114.45k | £102.13k | £104.42k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.