ymddiriedolwyr THE MOTHERS' UNION (SALISBURY DIOCESE BRANCH)
Rhif yr elusen: 249696
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sandra Gamble | Cadeirydd | 01 January 2022 |
|
|||||
Jocelyn Patricia Short | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Rev Jayne Linda Tyrer | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Carolyn Ann Walsh | Ymddiriedolwr | 16 July 2020 |
|
|
||||
Josephine Higgs | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
MRS R ALLEN | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
CAROLE ELIZABETH JONES | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
ALISON MARGARET OAKES | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
ELIZABETH BOWLER | Ymddiriedolwr | 01 January 2016 |
|
|
||||
MICHAEL BOWLER | Ymddiriedolwr | 01 January 2016 |
|
|
||||
Sheila Soper | Ymddiriedolwr | 01 January 2016 |
|
|
||||
MARLENE HAFFENDEN | Ymddiriedolwr | 13 December 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.