THE MOTHERS' UNION (LIVERPOOL DIOCESAN BRANCH)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Supports the work of the Mothers Union worldwide, but operates mainly with the Diocese of Liverpool, providing support to families, children, young people and older people within the area. Operating within the community, schools, hospitals and prisons to support those in need.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
1000 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Dinas Lerpwl
- Dwyrain Swydd Gaerlleon
- Knowsley
- St Helens
- Warrington
- Wigan
Llywodraethu
- 06 Rhagfyr 1966: Cofrestrwyd
- THE MOTHERS UNION (LIVERPOOL DIOCESAN BRANCH) (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRS CAROLINE COLLINS | Cadeirydd | 01 January 2019 |
|
|
||||
Sally Sharp | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Joan Miller | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Beverley Boden | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Joanne Gladders | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Colleen Harper | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|||||
BRENDA KINVIG | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Elizabeth Clarke | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £72.40k | £45.93k | £54.20k | £54.21k | £147.98k | |
|
Cyfanswm gwariant | £72.96k | £36.68k | £50.25k | £49.91k | £60.74k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 29 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 29 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 28 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 28 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 29 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 29 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
ROYAL CHARTER GRANTED 21/10/1975
Gwrthrychau elusennol
1) TO UPHOLD CHRIST'S TEACHING ON THE NATURE OF MARRIAGE AND TO PROMOTE ITS WIDER UNDERSTANDING. 2) TO ENCOURAGE PARENTS TO BRING UP THEIR CHILDREN IN THE FAITH AND LIFE OF THE CHURCH. 3) TO MAINTAIN A WORLDWIDE FELLOWSHIP OF CHRISTIANS UNITED IN PRAYER, WORSHIP AND SERVICE. 4) TO PROMOTE CONDITIONS IN SOCIETY FAVOURABLE TO FAMILY LIFE AND THE PROTECTION OF CHILDREN. 5) TO HELP THOSE WHOSE FAMILY LIFE HAS MET WITH ADVERSITY.
Maes buddion
DIOCESE OF LIVERPOOL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ST JAMES'HOUSE
20 ST. JAMES ROAD
LIVERPOOL
L1 7BY
- Ffôn:
- 01517052110
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window