Hanes ariannol THE LIVERPOOL DIOCESAN BOARD OF FINANCE
Rhif yr elusen: 249740
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.17m | £12.15m | £15.12m | £15.00m | £15.39m | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.93m | £12.27m | £13.62m | £14.57m | £14.73m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £175.44k | £32.86k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £11.06m | £11.02m | £13.78m | £13.53m | £13.15m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £412.67k | £398.35k | £480.75k | £355.32k | £460.99k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £548.39k | £643.33k | £600.11k | £646.79k | £682.30k | |
|
Incwm - Arall | £145.76k | £80.76k | £260.64k | £451.57k | £1.10m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £12.70m | £12.27m | £13.28m | £14.37m | £14.51m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £191.51k | £202.73k | £321.19k | £0 | £212.52k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £651.49k | £606.71k | £311.26k | £376.57k | £996.29k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £223.30k | £2.75k | £344.44k | £207.30k | £212.52k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.