ymddiriedolwyr THE LIVERPOOL DIOCESAN BOARD OF FINANCE
Rhif yr elusen: 249740
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Canon Emma Louise Williams | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|||||||||
Rev Miranda Threlfall-Holmes | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|||||||||
Canon Margaret Anne Swinson | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||||||
Gabriel Kai Yin Chiu | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||||||
Stephen Philip Derringer | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||||||
Richard Christopher Somer Denno | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||||||
Rev Peter Dawkin | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||||||
Keith William Cawdron | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|||||||||
Venerable Simon Fisher | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||||||
Rt Rev Beverley Mason | Ymddiriedolwr | 17 November 2018 |
|
|
||||||||
Venerable Michael Joseph Patrick McGurk | Ymddiriedolwr | 10 September 2017 |
|
|||||||||
Philip Stott | Ymddiriedolwr | 01 January 2016 |
|
|
||||||||
Angela Matthewson | Ymddiriedolwr | 01 January 2016 |
|
|
||||||||
Venerable Peter Hendry Spiers | Ymddiriedolwr | 14 November 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.