Dogfen lywodraethu THE DERBY DIOCESAN BOARD OF FINANCE LIMITED
Rhif yr elusen: 249767
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 16/04/1928 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 24/09/1970 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 18/09/2003 as amended on 07 Sep 2020 as amended on 22 Jun 2022
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE AND ASSIST THE WORK AND PURPOSES OF THE CHURCH OF ENGLAND IN THE DIOCESE OF DERBY.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
DIOCESE OF DERBY
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.