Hanes ariannol THE BARDSEY BIRD AND FIELD OBSERVATORY

Rhif yr elusen: 249790
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £71.70k £80.68k £101.47k £78.54k £97.88k
Cyfanswm gwariant £57.89k £52.98k £59.99k £81.37k £84.71k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £32.53k N/A N/A N/A