Hanes ariannol THE EXETER DIOCESAN BOARD OF FINANCE
Rhif yr elusen: 249798
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.33m | £15.18m | £16.51m | £15.71m | £17.80m | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.39m | £12.91m | £14.27m | £14.06m | £16.58m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £99.00k | £4.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £11.18m | £11.67m | £11.21m | £10.80m | £11.82m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.48m | £1.44m | £1.33m | £1.58m | £1.49m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £824.00k | £756.00k | £607.00k | £691.00k | £754.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.39m | £1.32m | £1.33m | £1.42m | £1.50m | |
|
Incwm - Arall | £460.00k | £0 | £2.03m | £1.23m | £2.23m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £19.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £14.10m | £12.64m | £14.04m | £13.75m | £16.29m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £290.00k | £261.00k | £229.00k | £312.00k | £283.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £139.00k | £147.00k | £127.00k | £131.00k | £150.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.06m | £1.51m | £1.12m | £1.38m | £1.85m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £36.00k | £73.00k | £30.00k | £47.00k | £102.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £2.00k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.